LION SALT WORKS TRUST

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Support of a restored industrial heritage working museum at the site of the Lion Salt Works in Marston, Northwich, which was the last working open pan salt works in the UK and is now a scheduled monument. Also education by the interpretation of the history of the site and former proprietors, the heritage of salt making in Cheshire and elsewhere, the science of salt and related products.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Pobl

9 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Amgylchedd/cadwraeth/treftadaeth
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Arall Neu Ddim Un O’r Rhain
- Gorllewin Swydd Gaerlleon A Chaer
Llywodraethu
- 27 Ebrill 1993: Cofrestrwyd
- LION SALT WORKS (Enw gwaith)
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
George Westlake | Cadeirydd | 13 October 2013 |
|
|
||||
Anthony Gerard Leonard | Ymddiriedolwr | 03 October 2024 |
|
|
||||
Bethaney Crickmore | Ymddiriedolwr | 03 October 2024 |
|
|
||||
David Alan Ogden | Ymddiriedolwr | 03 October 2024 |
|
|
||||
Sam Naylor | Ymddiriedolwr | 03 March 2022 |
|
|
||||
Nicholas George Knevitt Hunt | Ymddiriedolwr | 13 October 2013 |
|
|
||||
JOHN HULME | Ymddiriedolwr |
|
||||||
MARTIN BOYETT | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
Dr ALEXANDER HENRY TODD | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £3.12k | £306 | £143 | £228 | £245 | |
|
Cyfanswm gwariant | £3.05k | £633 | £250 | £419 | £490 | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 24 Hydref 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 15 Awst 2024 | 197 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 27 Hydref 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 23 Tachwedd 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 14 Ionawr 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES INCORPORATED 01/03/1993 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 13/01/2003 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 15/09/2009 as amended on 11 Apr 2019
Gwrthrychau elusennol
TO ADVANCE THE EDUCATION OF THE PUBLIC BY (1) THE PRESERVATION RESTORATION IMPROVEMENT ENHANCEMENT USE THE MAINTENANCE OF FEATURES AND OBJECTS OF HISTORICAL AND INDUSTRIAL INTEREST WHICH RELATE TO THE TRADITIONAL PRACTICES OF OPEN PAN SALT PRODUCTION AND (2) THE RE-ESTABLISHMENT OF THE SAID TRADITIONAL PRACTICES FOR PRESENTATION TO THE PUBLIC BY THE PROVISION OF A WORKING MUSEUM AT THE RESTORED LION SALT WORKS
Maes buddion
NOT DEFINED IN PRACTICE CHESHIRE
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
8 Petrel Close
WINSFORD
Cheshire
CW7 1LB
- Ffôn:
- 01606551044
- E-bost:
- roeegg@aol.com
- Gwefan:
-
lionsaltworkstrust.com
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window