Hanes ariannol SCHOOL LANE PRE-SCHOOL
Rhif yr elusen: 1021102
Elusen a dynnwyd
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2014 | 31/08/2015 | 31/08/2016 | 31/08/2017 | 31/08/2018 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £91.76k | £105.00k | £124.52k | £103.33k | £157.32k | |
|
Cyfanswm gwariant | £75.89k | £86.55k | £104.09k | £111.58k | £140.77k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | £85.47k | £106.29k | £63.35k | £132.82k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £0 | £1.50k | £0 | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.