CHELTENHAM DISTRICT SCOUT COUNCIL

Rhif yr elusen: 1021577

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

Cheltenham District Scouts are part of the Scout Association which exists by authority of a Royal Charter, granted by King George V in 1912 and further Charters by King George VI and Queen Elizabeth II. The Cheltenham District Scout Association works within the Policy, Organisation and Rules of the Scouts Association to deliver adventure, development of and community work for and by Young People.

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024

Cyfanswm incwm: £41,631
Cyfanswm gwariant: £37,356

Codi arian

Dim gwybodaeth ar gael

Masnachu

Nid oes gan yr elusen hon unrhyw is-gyrff masnachu.

Taliadau i ymddiriedolwyr

Nid yw ymddiriedolwyr yn derbyn unrhyw daliad cydnabyddiaeth, taliadau neu fuddion gan yr elusen.

Beth, pwy, sut, ble

Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Addysg/hyfforddiant
  • Chwaraeon/adloniant
  • Hamdden
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Plant/pobl Ifanc
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Darparu Adnoddau Dynol
  • Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
  • Darparu Gwasanaethau
  • Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
  • Gweithredu Fel Corff Mantell Neu Gorff Adnoddau
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Swydd Gaerloyw

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 24 Mai 1993: Cofrestrwyd
Math o sefydliad:
Other
Enwau eraill:
  • CHELTENHAM DISTRICT SCOUT ASSOCIATION (Enw blaenorol)
Rhodd cymorth:
Nid yw'n cael ei gydnabod gan CThEM ar gyfer rhodd cymorth
Rheoleiddwyr eraill:
Dim gwybodaeth ar gael
Polisïau:
  • Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
  • Polisi a gweithdrefnau ymgyrchoedd a gweithgaredd gwleidyddol
  • Trin cwynion
  • Polisi a gweithdrefnau cwynion
  • Cynnwys siaradwyr allanol mewn digwyddiadau elusennol polisi a gweithdrefnau
  • Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
  • Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
  • Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
  • Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
  • Buddsoddi
  • Talu staff
  • Rheoli risg
  • Polisi a gweithdrefnau diogelu
  • Diogelu buddiolwyr agored i niwed
  • Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
  • Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
  • Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
  • Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
  • Rheoli gwirfoddolwyr
Tir ac eiddo:
Mae'r elusen hon yn berchen ar ac/neu'n gosod tir neu eiddo ar brydles

Ymddiriedolwyr

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

9 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
Carole Ann O'Donnell Ymddiriedolwr 01 December 2024
THE VINEY HILL CHRISTIAN ADVENTURE CENTRE
Derbyniwyd: Ar amser
David Francis Cronk Ymddiriedolwr 24 January 2024
Dim ar gofnod
PETER JOHN AYLOTT Ymddiriedolwr 19 September 2023
THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF ST MARY'S CHARLTON KINGS
Derbyniwyd: Ar amser
Philip Andrew Horsfield Ymddiriedolwr 15 September 2023
Dim ar gofnod
David George Hall Ymddiriedolwr 20 September 2022
Dim ar gofnod
ANN Beatrice Dorothy HASELER Ymddiriedolwr 16 September 2021
THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF ST MARY'S CHARLTON KINGS
Derbyniwyd: Ar amser
Wendy Binks Ymddiriedolwr 24 September 2020
THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF WEST CHELTENHAM TEAM MINISTRY
Derbyniwyd: Ar amser
Sarah Ann Hick Ymddiriedolwr 01 January 2019
Dim ar gofnod
PATRICIA ANN HOPES Ymddiriedolwr 01 August 2001
Dim ar gofnod

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £40.71k £40.71k £36.98k £37.40k £41.63k
Cyfanswm gwariant £44.69k £44.69k £22.90k £40.74k £37.36k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A £19.91k £10.67k N/A N/A

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2024 21 Medi 2024 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2024 21 Medi 2024 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2023 29 Ionawr 2024 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2023 29 Ionawr 2024 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2022 26 Medi 2022 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2022 26 Medi 2022 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2021 29 Hydref 2021 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2021 29 Hydref 2021 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2020 14 Mawrth 2021 42 diwrnod yn hwyr
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2020 14 Mawrth 2021 42 diwrnod yn hwyr Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Cyflwyno datganiad ariannol blynyddol Agorwch mewn ffenestr newydd

Contact Information

Cyfeiriad yr elusen:
6 Sappercombe Lane
Charlton Kings
CHELTENHAM
Gloucestershire
GL53 8LY
Ffôn:
01242 224874