Hanes ariannol GOREFIELD PLAYGROUP

Rhif yr elusen: 1021889
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (226 diwrnod yn hwyr)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/08/2019 31/08/2020 31/08/2021 31/08/2022 31/08/2023
Cyfanswm Incwm Gros £59.42k £71.87k £93.11k £117.76k £129.39k
Cyfanswm gwariant £70.38k £64.20k £74.24k £101.73k £109.72k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth £45.63k N/A N/A N/A N/A