BARNBY-DUN EVENING WOMEN'S INSTITUTE
Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Speakers on various subjects Educational outings Friendship for women
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 01 October 2017
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
- Chwaraeon/adloniant
- Amgylchedd/cadwraeth/treftadaeth
- Economaidd/datblygiad Cymunedol/cyfl Ogaeth
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Adnoddau Dynol
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Doncaster
Llywodraethu
- 16 Ionawr 2019: y trosglwyddwyd cronfeydd i 513917 SOUTH YORKSHIRE FEDERATION OF WOMEN'S INSTITUTES
- 09 Mehefin 1993: Cofrestrwyd
- 16 Ionawr 2019: Tynnwyd (TROSGLWYDDO CRONFEYDD)
Dim enwau eraill
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 01/10/2013 | 01/10/2014 | 01/10/2015 | 01/10/2016 | 01/10/2017 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £5.28k | £5.80k | £5.10k | £5.84k | £5.63k | |
|
Cyfanswm gwariant | £4.99k | £5.66k | £4.91k | £5.40k | £5.78k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 01 Hydref 2018 | Heb ei gyflwyno | ||
Cyfrifon a TAR | 01 Hydref 2018 | Heb ei gyflwyno | ||
Adroddiad blynyddol | 01 Hydref 2017 | 05 Mawrth 2018 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 01 Hydref 2017 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 01 Hydref 2016 | 01 Ebrill 2017 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 01 Hydref 2016 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 01 Hydref 2015 | 31 Mawrth 2016 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 01 Hydref 2015 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MODEL CONSTITUTION AND RULES (ALREADY LODGED)
Gwrthrychau elusennol
THE MAIN PURPOSE OF THE WOMEN'S INSTITUTE ORGANISATION ARE TO ENABLE WOMEN WHO ARE INTERESTED IN ISSUES ASSOCIATED WITH RURAL LIFE, INCLUDING ARTS, CRAFTS AND SCIENCES, TO IMPROVE AND DEVELOP CONDITIONS OF RURAL LIFE, TO ADVANCE THEIR EDUCATION IN CITIZENSHIP, IN PUBLIC QUESTIONS BOTH NATIONAL AND INTERNATIONAL, IN MUSIC, DRAMA AND OTHER CULTURAL SUBJECTS AND IN ALL BRANCHES OF AGRICULTURE, HANDICRAFTS, HOME ECONOMICS, HEALTH AND SOCIAL WELFARE. IT SEEKS TO GIVE WOMEN THE OPPORTUNITY OF WORKING TOGETHER THROUGH THE WOMEN'S INSTITUTE ORGANISATION AND OF PUTTING INTO PRACTICE THOSE IDEALS FOR WHICH IT STANDS.
Maes buddion
NOT DEFINED
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window