LLANDRINDOD WELLS SPA TOWN TRUST LIMITED

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The Trust maintains the old spa buildings in the Victorian Town of Llandrindod Wells, Powys, Mid Wales. We have two buildings one to provide space for healing and well being. We have many different treatments available eg Osteopath, Reiki, Counselling, Indian Head and Hot Stones Massages, Mindfulness and Life Coaching. We also have hearing specialists and ear wax removal services.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Pobl

7 Ymddiriedolwyr
12 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelRoedd un neu fwy o'r cyflogeion yn ymddiriedolwyr yn flaenorol
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Amgylchedd/cadwraeth/treftadaeth
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Gweithredu Fel Corff Mantell Neu Gorff Adnoddau
- Powys
Llywodraethu
- 23 Mehefin 1993: Cofrestrwyd
- LLANDRINODD WELLS SPA TOWN TRUST LIMITED (Enw blaenorol)
- Trin cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Buddsoddi
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stephen Rumbold | Ymddiriedolwr | 27 January 2025 |
|
|
||||
Steven P Jones | Ymddiriedolwr | 27 January 2025 |
|
|
||||
Patricia Jones | Ymddiriedolwr | 11 November 2024 |
|
|
||||
Katrina Jones | Ymddiriedolwr | 11 November 2024 |
|
|
||||
Sian Rosmari Meredudd | Ymddiriedolwr | 31 July 2022 |
|
|||||
Julia Peart-Watson | Ymddiriedolwr | 25 August 2021 |
|
|
||||
Gillian Francesca Coleby | Ymddiriedolwr | 01 June 2021 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £15.60k | £36.18k | £14.34k | £17.24k | £17.23k | |
|
Cyfanswm gwariant | £13.14k | £33.25k | £26.07k | £29.15k | £29.15k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £239 | £31.04k | £2.00k | £1.31k | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 10 Rhagfyr 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 28 Mawrth 2024 | 57 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 16 Rhagfyr 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 17 Rhagfyr 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | 17 Rhagfyr 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 09 Mawrth 2021 | 37 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES OF ASSOCIATION INCORPORATED 3 MARCH 1993 AS AMENDED 2 DECEMBER 2008. as amended on 14 Dec 2022
Gwrthrychau elusennol
THE BENEFIT OF THE INHABITANTS OF THE TOWN OF LLANDRINDOD WELLS AND ITS VICINITY,TO PRESERVE,RESTORE,ENHANCE AND IMPROVE THE HISTORICAL ARCHITECTURAL AND CULTURAL HERITAGE AS A LEADING VICTORIAN SPA TOWN
Maes buddion
TOWN OF LLANDRINDOD WELLS AND ITS VICINITY
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Llandrindod Wells Spa Town Trust Lt
Rock Park
LLANDRINDOD WELLS
LD1 6AE
- Ffôn:
- 01597824102
- E-bost:
- info@spatowntrust.org.uk
- Gwefan:
-
therockpark.org
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window