Hanes ariannol SHEFFIELD METALLURGICAL AND ENGINEERING ASSOCIATION

Rhif yr elusen: 1023003
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 30/06/2020 30/06/2021 30/06/2022 30/06/2023 30/06/2024
Cyfanswm Incwm Gros £23.68k £19.43k £19.90k £23.76k £24.17k
Cyfanswm gwariant £14.00k £12.30k £13.96k £17.07k £28.03k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A