Hanes ariannol CLIVIGER TRUST

Rhif yr elusen: 1023535
Elusen a dynnwyd
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 05/04/2017 05/04/2018 05/04/2019 05/04/2020 05/04/2021
Cyfanswm Incwm Gros £14.15k £16.57k £14.21k £13.41k £0
Cyfanswm gwariant £13.16k £12.79k £12.27k £12.38k £0
Incwm o gontractau'r llywodraeth £0 N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth £0 N/A N/A N/A N/A