ST GEORGE AND ST ATHANASIOUS COPTIC ORTHODOX CHURCH

Rhif yr elusen: 1024015
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

Religious activities Help the general public /mankind

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 05 April 2024

Cyfanswm incwm: £102,546
Cyfanswm gwariant: £96,430

Codi arian

Dim gwybodaeth ar gael

Masnachu

Nid oes gan yr elusen hon unrhyw is-gyrff masnachu.

Taliadau i ymddiriedolwyr

Nid yw ymddiriedolwyr yn derbyn unrhyw daliad cydnabyddiaeth, taliadau neu fuddion gan yr elusen.

Beth, pwy, sut, ble

Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Gweithgareddau Crefyddol
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Y Cyhoedd/dynolryw
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Darparu Gwasanaethau
  • Arall Neu Ddim Un O’r Rhain
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Dinas Newcastle Upon Tyne
  • Durham
  • Gogledd Swydd Gaerefrog
  • Gogledd Tyneside

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 20 Gorffennaf 1993: Cofrestrwyd
Math o sefydliad:
Other
Enwau eraill:

Dim enwau eraill

Rhodd cymorth:
A gydnabyddir gan CThEM ar gyfer rhodd cymorth
Rheoleiddwyr eraill:
Dim gwybodaeth ar gael
Polisïau:
  • Cynnwys siaradwyr allanol mewn digwyddiadau elusennol polisi a gweithdrefnau
  • Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
  • Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
  • Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
  • Polisi a gweithdrefnau diogelu
  • Diogelu buddiolwyr agored i niwed
  • Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
  • Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
  • Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
Tir ac eiddo:
Mae'r elusen hon yn berchen ar ac/neu'n gosod tir neu eiddo ar brydles

Ymddiriedolwyr

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

7 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
His Grace BISHOP ANTONY Cadeirydd 23 November 2011
ST. MICHAEL & ST. BISHOY COPTIC ORTHODOX CHURCH
Derbyniwyd: Ar amser
ST MARY AND ST ABANOUB COPTIC ORTHODOX CHURCH, WEST AND NORTH YORKSHIRE
Derbyniwyd: Ar amser
ST MARY AND ST GEORGE COPTIC ORTHODOX CHURCH PLYMOUTH
Derbyniwyd: Ar amser
ST. ANTONY COPTIC ORTHODOX CHURCH
Derbyniwyd: Ar amser
ST PETER AND ST PAUL COPTIC ORTHODOX CHURCH BOURNEMOUTH
Derbyniwyd: Ar amser
ST MARINA COPTIC ORTHODOX CHURCH-BRISTOL
Derbyniwyd: Ar amser
ARCHANGEL MICHAEL & SAINT MINA COPTIC ORTHODOX CHURCH
Derbyniwyd: Ar amser
ST MARY & ST THEODORE COPTIC ORTHODOX CHURCH, HASTINGS
Derbyniwyd: Ar amser
ST MARY AND ST MOSES THE PROPHET COPTIC ORTHODOX CHURCH, DONCASTER
Derbyniwyd: Ar amser
ST JOHN COPTIC ORTHODOX CHURCH
Derbyniwyd: Ar amser
ST AUGUSTINE COPTIC ORTHODOX CHURCH
Derbyniwyd: Ar amser
ST ATHANASIUS COPTIC ORTHODOX CHURCH
Derbyniwyd: Ar amser
ST. ATHANASIUS MONASTERY
Derbyniwyd: Ar amser
St Mary and St John Coptic Orthodox Church and Centre
Cofrestrwyd yn ddiweddar
Ramiz Paramythas Ymddiriedolwr 01 March 2023
Dim ar gofnod
Amir Michael Ymddiriedolwr 01 March 2023
ST JOHN'S COLLEGE, DURHAM
Derbyniwyd: Ar amser
Dr Nabil Naroz Ymddiriedolwr 20 September 2020
Dim ar gofnod
Dr Hany Gabra Ymddiriedolwr 15 October 2018
Dim ar gofnod
Samir Nashed Ymddiriedolwr 31 October 2017
Dim ar gofnod
SEIF ASAAD Ymddiriedolwr 27 January 2012
ST. ATHANASIUS MONASTERY
Derbyniwyd: Ar amser

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 05/04/2020 05/04/2021 05/04/2022 05/04/2023 05/04/2024
Cyfanswm Incwm Gros £295.09k £108.57k £98.15k £106.73k £102.55k
Cyfanswm gwariant £105.34k £90.14k £82.53k £125.51k £96.43k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 05 Ebrill 2024 05 Medi 2024 Ar amser
Cyfrifon a TAR 05 Ebrill 2024 05 Medi 2024 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 05 Ebrill 2023 08 Ionawr 2024 Ar amser
Cyfrifon a TAR 05 Ebrill 2023 08 Ionawr 2024 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 05 Ebrill 2022 21 Hydref 2022 Ar amser
Cyfrifon a TAR 05 Ebrill 2022 21 Hydref 2022 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 05 Ebrill 2021 16 Rhagfyr 2021 Ar amser
Cyfrifon a TAR 05 Ebrill 2021 16 Rhagfyr 2021 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 05 Ebrill 2020 20 Medi 2020 Ar amser
Cyfrifon a TAR 05 Ebrill 2020 20 Medi 2020 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Cyflwyno datganiad ariannol blynyddol Agorwch mewn ffenestr newydd

Contact Information

Cyfeiriad yr elusen:
40 Kingston Drive
Whitley Bay
NE26 1JJ
Ffôn:
01912972155
Gwefan:

Dim gwybodaeth ar gael