ROYAL LOGISTIC CORPS ASSOCIATION TRUST

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Provision of benevolence funding to soldiers, past and present, and their dependents who are in need. Supporting the RLC Museum and heritage projects. Improving the efficiency of the Corps by providing financial support for fraternity, communication, sport and adventure training.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023
Cyfanswm incwm:
£3,272,651
Roddion a chymynroddion | £1.66m | |
Weithgareddau elusennol | £0 | |
Weithgareddau masnachu eraill | £18.00k | |
Buddsoddiadau | £1.60m | |
Arall | £0 |
Cyfanswm gwariant:
£3,528,072
Codi arian | £0 | |
Weithgareddau elusennol | £3.53m | |
Arall | £0 |
£116,408 enillion (colledion) buddsoddiadau
Gwariant elusennol
Gwariant elusennol gydag enillion buddsoddi
Charitable expenditure
Some charities generate all, or a substantial part, of their income from investments which may have been donated to the charity as endowment or set aside by the charity from its own resources in the past. Such investments usually take the form of stocks and shares but may include other assets, such as property, that are capable of generating income and/or capital growth.
In managing their spending and investments charities need to strike a balance between the needs of future and current beneficiaries. They also need to take account of spending commitments that may stretch over a number of future years. To do this, charities will normally adopt an investment strategy designed to generate both income and capital growth. To maximise returns trustees may commit to investment strategies for several years.
Investments can experience large swings in value so trustees may, in a particular year, decide to realise and spend part of their charity’s capital or to invest part of its income.
By clicking the investment gains checkbox the charitable spending bar is adjusted to take account of capital growth as well as income. This shows the balance the charity is striking, between spending on current beneficiaries and retaining resources for future beneficiaries.
Codi arian a Arall Gwariant | £0 | |
Gwariant elusennol | £3.53m |
Pobl

7 Gweithwyr
15 Ymddiriedolwyr
20 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Addysg/hyfforddiant
- Anabledd
- Rhoi Cymorth I’r Tlodion
- Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
- Chwaraeon/adloniant
- Amgylchedd/cadwraeth/treftadaeth
- Arall Neu Ddim Un O’r Rhain
- Hamdden
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Pobl Ag Anableddau
- Pobl O Dras Ethnig Neu Hiliol Arbennig
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Rhoi Grantiau I Unigolion
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Gweithredu Fel Corff Mantell Neu Gorff Adnoddau
- Cyprus
- Gerner
- Gogledd Iwerddon
- Yr Alban
Llywodraethu
- 16 Tachwedd 1970: Cofrestrwyd
- THE RLC ASSN TRUST FUND (Enw gwaith)
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Buddsoddi
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
15 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Major General Simon Tony Hutchings OBE | Cadeirydd | 01 January 2022 |
|
|
||||
WO Class One Corps SM Steven Muir | Ymddiriedolwr | 01 June 2023 |
|
|
||||
WO Class One RSM Tina Joanne Jones | Ymddiriedolwr | 08 May 2023 |
|
|
||||
Brigadier Lee James Naismith Daley QVCS | Ymddiriedolwr | 16 December 2022 |
|
|
||||
Colonel Phillip Stone | Ymddiriedolwr | 25 May 2022 |
|
|
||||
Colonel Patrick Andrew Allen | Ymddiriedolwr | 27 January 2022 |
|
|||||
Brigadier Anna Clare Luedicke CBE | Ymddiriedolwr | 01 December 2021 |
|
|||||
Major General Angus Stuart James Fay CB | Ymddiriedolwr | 12 March 2021 |
|
|
||||
Brigadier Richard Edward Parkinson | Ymddiriedolwr | 03 October 2017 |
|
|
||||
Brigadier David Stewart Clouston MBE | Ymddiriedolwr | 31 March 2017 |
|
|||||
Maj Gen MALCOLM DAVID WOOD CBE | Ymddiriedolwr | 22 March 2017 |
|
|
||||
Lt Col Nigel Shepherd | Ymddiriedolwr | 26 November 2014 |
|
|
||||
Brigadier Christopher Murray CBE | Ymddiriedolwr | 05 April 2013 |
|
|
||||
Brigadier PAUL ANTHONY EVANS OBE | Ymddiriedolwr | 11 May 2012 |
|
|
||||
MAJOR GENERAL JOHN SEUMAS KERR CBE | Ymddiriedolwr | 18 May 2011 |
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £2.70m | £2.86m | £2.74m | £3.03m | £3.27m | |
|
Cyfanswm gwariant | £2.52m | £1.99m | £2.33m | £3.03m | £3.53m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £1.26m | £1.48m | £1.35m | £1.53m | £1.66m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £50.00k | £18.00k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £0 | £0 | £50.00k | £0 | £0 | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £1.35m | £1.37m | £1.32m | £1.44m | £1.60m | |
|
Incwm - Arall | £84.38k | £2.02k | £22.85k | £12.00k | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £3.05k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £2.52m | £1.99m | £2.33m | £3.03m | £3.53m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £67.38k | £12.02k | £24.15k | £19.93k | £26.19k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £389.46k | £288.07k | £496.36k | £448.79k | £585.71k | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £88 | £0 | £108 | £0 |
Asedau a rhwymedigaethau
Diffiniadau ar gyfer asedau a rhwymedigaethau
Asedau yw’r rhain, ac nid buddsoddiadau, a ddelir am fwy na 12 mis ac a ddefnyddir i redeg a gweinyddu’r elusen megis adeiladau, swyddfeydd, arddangosfeydd a gosodiadau a ffitiadau.
Buddsoddiadau Tymor HirBuddsoddiadau yw asedau a ddelir gan yr elusen gyda’r unig nod o gynhyrchu incwm a ddefnyddir ar gyfer eu dibenion elusennol megis cyfrifon cadw, rhanddaliadau, eiddo a rentir ac ymddiriedolaethau unedau.
Ailbrisir asedau buddsoddi bob blwyddyn ac fe’u cynhwysir yn y fantolen ar eu gwerth marchnad cyfredol.
Delir buddsoddiadau tymor hir am fwy na 12 mis.
Asedau yw’r rhain a ddelir yn gyffredinol am lai na 12 mis megis arian parod a balansau banc, dyledwyr, buddsoddiadau i'w gwerthu o fewn y flwyddyn sydd i ddod a stoc masnachu.
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwydArian dros ben neu ddiffyg yw hwn mewn unrhyw gynllun pensiwn budd a ddiffinnir sy’n cael ei weithredu ac mae’n cynrychioli ased neu rwymedigaeth tymor hir botensial.
Cyfanswm rhwymedigaethauDyma’r holl symiau sy’n ddyledus gan yr elusen ar ddyddiad y daflen balans i drydydd partïon megis biliau sy’n ddyledus ond heb eu talu hyd yn hyn, gorddrafftiau banc a benthyciadau a morgeisi.
Asset / Liability | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Asedau hunan ddefnydd | £3.20k | £9.62k | £8.88k | £17.11k | £11.59k | |
|
Buddsoddiadau tymor hir | £38.93m | £41.40m | £45.97m | £40.12m | £40.33m | |
|
Cyfanswm asedau | £906.34k | £1.28m | £1.25m | £748.90k | £375.05k | |
|
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwyd | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Cyfanswm rhwymedigaethau | £7.99k | £19.49k | £11.50k | £50.57k | £21.47k |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2023 | 05 Medi 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2023 | 05 Medi 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2022 | 26 Medi 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2022 | 26 Medi 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2021 | 23 Awst 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2021 | 23 Awst 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2020 | 10 Rhagfyr 2021 | 40 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2020 | 10 Rhagfyr 2021 | 40 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2019 | 31 Hydref 2021 | 365 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2019 | 31 Hydref 2021 | 365 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
TRUST DEED DATED 23 JUNE 1993 AS AMENDED BY DEED OF VARIATION OF 6 JANUARY 1997, RESOLUTION OF 4 MAY 1999 AND SECOND DEED OF VARIATION OF 17 NOVEMBER 2005 AND THIRD DEED OF VARIATION OF 16 NOVEMBER 2006 AND FOURTH DEED OF VARIATION OF 4 APRIL 2012
Gwrthrychau elusennol
THE OBJECTS OF THE TRUST ARE (A) TO PROMOTE THE EFFICIENCY OF THE CORPS IN SUCH CHARITABLE WAYS AS THE TRUSTEES MAY DECIDE INCLUDING THE ADVANCEMENT OF EDUCATION OF MEMBERS OF THE CORPS AND THE PRESERVATION OF THE TRADITIONS OF THE CORPS AND FORMING CORPS; AND (B) THE RELIEF OF PERSONS WHO: (I) ARE IN NEED BY VIRTUE OF FINANCIAL HARDSHIP OR SICKNESS; AND (2) ARE SERVING OR FORMER MEMBERS OF THE CORPS OR FORMER MEMBERS OF THE FORMING CORPS OR THE DEPENDANTS OF SUCH PERSONS.
Maes buddion
NOT DEFINED
Elusennau cysylltiedig
- 16 Tachwedd 1970 : Cofrestrwyd
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
RHQ THE RLC
Building 204
Worthy Down Camp
Winchester
Hampshire
SO21 2RG
- Ffôn:
- 01962887157
- E-bost:
- regttreasurer@rhqtherlc.org.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window