ymddiriedolwyr THE BUBBLE FOUNDATION UK
Rhif yr elusen: 1024552
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
12 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wilfred Thomas Gaffney | Cadeirydd | 07 September 2015 |
|
|
||||
Dr Mary Slatter | Ymddiriedolwr | 22 May 2017 |
|
|
||||
Anna Hodgson | Ymddiriedolwr | 22 May 2017 |
|
|
||||
Daniel Matthew Clark | Ymddiriedolwr | 02 June 2015 |
|
|
||||
Philip Simpson | Ymddiriedolwr | 18 August 2014 |
|
|
||||
Ian Brown | Ymddiriedolwr | 18 August 2014 |
|
|
||||
Neil Stotesbury | Ymddiriedolwr | 28 November 2013 |
|
|
||||
ANDREW LYNCH | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
ROBERT JOHN GRAHAM | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
DR ANDY GENNERY | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
Sir Alan William Craft | Ymddiriedolwr |
|
||||||
Prof Andrew James Cant | Ymddiriedolwr |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.