Hanes ariannol ROYAL SOCIETY FOR THE PREVENTION OF CRUELTY TO ANIMALS CORNWALL BRANCH
Rhif yr elusen: 1024808
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2018 | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £954.31k | £835.79k | £559.72k | £625.48k | £902.23k | |
|
Cyfanswm gwariant | £695.04k | £735.04k | £794.30k | £805.18k | £1.08m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £31.33k | £10.76k | £24.87k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £709.45k | £605.55k | £423.69k | £473.48k | £644.05k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £124.19k | £114.99k | £35.68k | £34.50k | £83.57k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £30.55k | £22.53k | £29.18k | £48.76k | £99.61k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £18.53k | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £90.12k | £92.71k | £52.63k | £68.73k | £74.99k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £651.06k | £516.35k | £287.04k | £347.92k | £540.33k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £638.01k | £678.07k | £714.30k | £755.74k | £974.68k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £56.59k | £55.95k | £44.94k | £48.60k | £101.80k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £4.68k | £4.77k | £0 | £5.33k | £7.85k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £21.10k | £22.44k | £0 | £22.72k | £22.44k | |
|
Gwariant - Arall | £441 | £1.03k | £35.06k | £842 | £309 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.