Hanes ariannol GREAT YARMOUTH LIONS CLUB TRUST FUND

Rhif yr elusen: 1024970
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 30/06/2020 30/06/2021 30/06/2022 30/06/2023 30/06/2024
Cyfanswm Incwm Gros £470 £884 £10.12k £13.18k £16.13k
Cyfanswm gwariant £6.87k £2.60k £7.01k £11.08k £13.13k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A