GREEK ORTHODOX COMMUNITY OF ST CONSTANTINE AND ST HELEN

Rhif yr elusen: 1025414
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

To advance the Greek Orthodox faith, and public education and to provide facilities in the interest of the social welfare, for recreation and leisure time activities with the aim of improving the condition of life for the Greek Orthodox and other Orthodox communities in the London Borough of Croydon and neighbouring Boroughs.

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023

Cyfanswm incwm: £122,361
Cyfanswm gwariant: £108,057

Codi arian

Dim gwybodaeth ar gael

Masnachu

Nid oes gan yr elusen hon unrhyw is-gyrff masnachu.

Taliadau i ymddiriedolwyr

Nid yw ymddiriedolwyr yn derbyn unrhyw daliad cydnabyddiaeth, taliadau neu fuddion gan yr elusen.

Beth, pwy, sut, ble

Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Dibenion Elusennol Cyffredinol
  • Addysg/hyfforddiant
  • Rhoi Cymorth I’r Tlodion
  • Gweithgareddau Crefyddol
  • Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
  • Amgylchedd/cadwraeth/treftadaeth
  • Economaidd/datblygiad Cymunedol/cyfl Ogaeth
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Plant/pobl Ifanc
  • Yr Henoed/pobl Oedrannus
  • Pobl O Dras Ethnig Neu Hiliol Arbennig
  • Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
  • Y Cyhoedd/dynolryw
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Rhoi Grantiau I Unigolion
  • Rhoi Grantiau I Sefydliadau
  • Darparu Adnoddau Dynol
  • Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Bromley
  • Croydon
  • Lambeth
  • Lewisham
  • Sutton

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 25 Awst 1993: Cofrestrwyd
Math o sefydliad:
Trust
Enwau eraill:

Dim enwau eraill

Rhodd cymorth:
A gydnabyddir gan CThEM ar gyfer rhodd cymorth
Rheoleiddwyr eraill:
Dim gwybodaeth ar gael
Polisïau:
  • Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
  • Trin cwynion
  • Buddiannau croes
  • Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
  • Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
  • Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
  • Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
  • Talu staff
  • Rheoli risg
  • Polisi a gweithdrefnau diogelu
  • Diogelu buddiolwyr agored i niwed
  • Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
  • Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
  • Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
  • Rheoli gwirfoddolwyr
Tir ac eiddo:
Mae'r elusen hon yn berchen ar ac/neu'n gosod tir neu eiddo ar brydles

Ymddiriedolwyr

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

7 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
Paul Antoniou Ymddiriedolwr 01 October 2024
Dim ar gofnod
Andrew Charles George Mantilas Ymddiriedolwr 01 October 2024
Dim ar gofnod
Dr ANDREAS D ANDREOU Ymddiriedolwr 15 June 2023
Dim ar gofnod
Archbishop Nikitas Lioulias Ymddiriedolwr 19 November 2019
THE GREEK ORTHODOX COMMUNITY OF COVENTRY
Derbyniwyd: Ar amser
THE GREEK ORTHODOX COMMUNITY OF HOLY ANARGYRI TRUST
Derbyniwyd: Ar amser
ST JOHN THE BAPTIST GREEK ORTHODOX TRUST
Derbyniwyd: Ar amser
GREEK ORTHODOX COMMUNITY OF ST KATHERINE
Derbyniwyd: Ar amser
ST NICHOLAS GREEK ORTHODOX EDUCATIONAL CENTRE
Derbyniwyd: Ar amser
GREEK ORTHODOX COMMUNITY OF BRISTOL
Derbyniwyd: Ar amser
GREEK ORTHODOX COMMUNITY OF WESTON-SUPER-MARE
Derbyniwyd: Ar amser
THE GREEK ORTHODOX COMMUNITY OF ST JOHN CHRYSOSTOM IN CHELTENHAM AND ENVIRONS
Derbyniwyd: Ar amser
GREEK ORTHODOX COMMUNITY OF BIRMINGHAM
Derbyniwyd: 90 diwrnod yn hwyr
GREEK ORTHODOX COMMUNITY OF ST GEORGE THE MARTYR
Derbyniwyd: Ar amser
Sts. Barbara, Phanourius and Paul the Apostle Greek Orthodox Church
Derbyniwyd: Ar amser
SAINT NICHOLAS GREEK ORTHODOX COMMUNITY TRUST
Derbyniwyd: Ar amser
GREEK ORTHODOX ARCHDIOCESE OF THYATEIRA AND GREAT BRITAIN
Derbyniwyd: Ar amser
ECCLESIASTICAL AND THEOLOGICAL SEMINARY OF THE ARCHDIOCESE OF THYATEIRA AND GREAT BRITAIN
Derbyniwyd: Ar amser
THE GREEK ORTHODOX COMMUNITY THE TWELVE APOSTLES HERTFORDSHIRE TRUST
Derbyniwyd: Ar amser
THE GREEK ORTHODOX COMMUNITY - THE TWELVE APOSTLES (HERTFORDSHIRE)
Derbyniwyd: Ar amser
ST BARNABAS GREEK ORTHODOX COMMUNITY FUND
Derbyniwyd: Ar amser
GREEK ORTHODOX COMMUNITY OF MILTON KEYNES AND SURROUNDING DISTRICT
Derbyniwyd: Ar amser
Panicos Soteriou Ymddiriedolwr 27 March 2018
Dim ar gofnod
PETER PAPANASTASIOU Ymddiriedolwr 27 March 2018
Dim ar gofnod
GEORGE GEORGIOU Ymddiriedolwr
Dim ar gofnod

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022 31/12/2023
Cyfanswm Incwm Gros £110.81k £71.08k £101.23k £94.23k £122.36k
Cyfanswm gwariant £84.70k £75.14k £72.73k £78.04k £108.06k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2023 29 Hydref 2024 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2023 29 Hydref 2024 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2022 30 Hydref 2023 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2022 30 Hydref 2023 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2021 31 Hydref 2022 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2021 31 Hydref 2022 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2020 30 Hydref 2021 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2020 30 Hydref 2021 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2019 14 Rhagfyr 2020 44 diwrnod yn hwyr
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2019 14 Rhagfyr 2020 44 diwrnod yn hwyr Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Cyflwyno datganiad ariannol blynyddol Agorwch mewn ffenestr newydd

Contact Information

Cyfeiriad yr elusen:
69A WESTOW STREET
LONDON
SE19 3RW
Ffôn:
02086564457
Gwefan:

Dim gwybodaeth ar gael