CONSTANCE CICELY PARKIN DECEASED WILL TRUST

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
General upkeep of Churchyard of St James The Less Iron Acton
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 01 January 2024
Pobl

5 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Amgylchedd/cadwraeth/treftadaeth
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Arall Neu Ddim Un O’r Rhain
- De Swydd Gaerloyw
Llywodraethu
- 01 Medi 1993: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
5 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rev Malcolm Strange | Cadeirydd | 29 June 2017 |
|
|||||||||
Diane Heal | Ymddiriedolwr | 29 June 2017 |
|
|
||||||||
john robert Aries | Ymddiriedolwr | 27 June 2017 |
|
|
||||||||
CAROL ANN GROOM | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||||||
PENELOPE WHEELER | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 01/01/2020 | 01/01/2021 | 01/01/2022 | 01/01/2023 | 01/01/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £2.88k | £2.86k | £2.96k | £3.06k | £3.08k | |
|
Cyfanswm gwariant | £6.25k | £9.08k | £5 | £60 | £2.80k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 01 Ionawr 2024 | 01 Ionawr 2025 | 61 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 01 Ionawr 2024 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 01 Ionawr 2023 | 17 Chwefror 2024 | 108 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 01 Ionawr 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 01 Ionawr 2022 | 28 Gorffennaf 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 01 Ionawr 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 01 Ionawr 2021 | 28 Gorffennaf 2022 | 269 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 01 Ionawr 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 01 Ionawr 2020 | 08 Rhagfyr 2020 | 37 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 01 Ionawr 2020 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
WILL PROVED 3 MARCH 1992 AS AMENDED ON 10 SEP 2018 AS AMENDED ON 12 NOV 2018
Gwrthrychau elusennol
TO ADVANCE RELIGION IN ACCORDANCE WITH THE RITES OF THE CHURCH OF ENGLAND IN THE ECCLESIASTICAL PARISH OF IRON ACTON IN THE DIOCESE OF BRISTOL THROUGH THE PRESERVATION, REPAIR, MAINTENANCE, IMPROVEMENT AND UPKEEP OF THE CHURCH OF ST JAMES THE LESS IRON ACTON.
Maes buddion
IN PRACTICE IRON ACTON NEAR BRISTOL
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
VINE COTTAGE
WOTTON ROAD
IRON ACTON
BRISTOL
BS37 9UZ
- Ffôn:
- 01454228037
- E-bost:
- jon@aries-family.co.uk
- Gwefan:
-
Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window