Hanes ariannol CRAWSHAY PRE-SCHOOL

Rhif yr elusen: 1025860
Elusen a dynnwyd
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/08/2020 31/08/2021 31/08/2022 31/08/2023 31/08/2024
Cyfanswm Incwm Gros £106.17k £101.64k £89.92k £58.11k £20
Cyfanswm gwariant £77.46k £82.56k £92.44k £126.21k £10.15k
Incwm o gontractau'r llywodraeth £89.60k £71.86k £70.28k £52.29k N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A