Ymddiriedolwyr UNIVERSITY OF THE THIRD AGE FARNBOROUGH AND DISTRICT
Rhif yr elusen: 1025969

Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (105 diwrnod yn hwyr)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JEREMY PETER CARLSSON | Cadeirydd | 30 October 2023 |
|
|
||||
David Minett | Ymddiriedolwr | 29 October 2024 |
|
|
||||
Ian Michael Hutchings | Ymddiriedolwr | 29 October 2024 |
|
|
||||
Judith Ann Layzell | Ymddiriedolwr | 29 October 2024 |
|
|
||||
Pamela Maureen Hay | Ymddiriedolwr | 30 January 2023 |
|
|
||||
Paul Stephen Banner | Ymddiriedolwr | 21 November 2022 |
|
|
||||
Peter Francis Wickwar | Ymddiriedolwr | 04 July 2022 |
|
|
||||
Mary Lia Culverhouse | Ymddiriedolwr | 23 November 2020 |
|
|
||||
Stephanie Marise King | Ymddiriedolwr | 22 September 2020 |
|
|
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.