Hanes ariannol WILTSHIRE MUSIC CENTRE TRUST LTD
Rhif yr elusen: 1026160
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.00m | £1.02m | £865.55k | £860.16k | £913.30k | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.19m | £1.20m | £672.31k | £991.05k | £1.16m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £123.33k | £33.16k | £433.03k | £267.38k | £151.09k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £353.11k | £387.35k | £662.41k | £499.75k | £454.02k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £129.95k | £133.88k | £97.73k | £110.84k | £327.17k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £477.67k | £465.42k | £78.49k | £217.84k | £99.60k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £43.67k | £36.24k | £26.92k | £31.72k | £32.51k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £139 | £0 | £0 | £50.00k | £19.00k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £1.12m | £1.14m | £659.97k | £951.03k | £1.12m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £63.64k | £61.28k | £12.34k | £40.02k | £45.02k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £6.74k | £8.13k | £0 | £5.00k | £380 | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £6.92k | £5.24k | £3.29k | £7.76k | £5.99k | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.