Hanes ariannol BUCKLAND NEWTON PCC - DIBBEN BEQUEST

Rhif yr elusen: 1026477
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022 31/12/2023 31/12/2024
Cyfanswm Incwm Gros £23.79k £1.48k £723 £15.35k £779
Cyfanswm gwariant £165.32k £635 £14.60k £1.10k £10.78k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A