MEDECINS SANS FRONTIERES (UK)

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
To relieve and promote the relief of sickness and to provide medical aid to the injured and to protect and preserve good health by the provision of medical supplies, personnel and procedures calculated to overcome disease, injury or malnutrition in any part of the world in accordance with the principles espoused by the International Council of Medecins Sans Frontieres in October 1990.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023
Cyfanswm incwm:
£85,261,392
Roddion a chymynroddion | £79.53m | |
Weithgareddau elusennol | £5.45m | |
Weithgareddau masnachu eraill | £35.66k | |
Buddsoddiadau | £148.13k | |
Arall | £98.56k |
Cyfanswm gwariant:
£84,046,648
Codi arian | £12.18m | |
Weithgareddau elusennol | £71.87m | |
Arall | £0 |
£0 enillion (colledion) buddsoddiadau
Gwariant elusennol
Gwariant elusennol gydag enillion buddsoddi
Charitable expenditure
Some charities generate all, or a substantial part, of their income from investments which may have been donated to the charity as endowment or set aside by the charity from its own resources in the past. Such investments usually take the form of stocks and shares but may include other assets, such as property, that are capable of generating income and/or capital growth.
In managing their spending and investments charities need to strike a balance between the needs of future and current beneficiaries. They also need to take account of spending commitments that may stretch over a number of future years. To do this, charities will normally adopt an investment strategy designed to generate both income and capital growth. To maximise returns trustees may commit to investment strategies for several years.
Investments can experience large swings in value so trustees may, in a particular year, decide to realise and spend part of their charity’s capital or to invest part of its income.
By clicking the investment gains checkbox the charitable spending bar is adjusted to take account of capital growth as well as income. This shows the balance the charity is striking, between spending on current beneficiaries and retaining resources for future beneficiaries.
Codi arian a Arall Gwariant | £12.18m | |
Gwariant elusennol | £71.87m | |
Cadwyd i'w ddefnyddio yn y dyfodol | £1.21m |
Pobl

206 Gweithwyr
13 Ymddiriedolwyr
16 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nifer y cyflogeion | |
---|---|
£60k i £70k | 16 |
£70k i £80k | 10 |
£80k i £90k | 3 |
£90k i £100k | 2 |
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Cymorth Dramor/cymorth I’r Newynog
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Rhoi Grantiau I Unigolion
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Darparu Adnoddau Dynol
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Noddi Neu’n Gwneud Gwaith Ymchwil
- Affganistan
- Bangladesh
- Byrma
- Congo (Gweriniaeth Ddemocrataidd)
- Ethiopia
- Guinée
- Gweriniaeth De Swdan
- Haiti
- India
- Indonesia
- Iorddonen
- Irac
- Libanus
- Libia
- Mosambic
- Nigeria
- Pakistan
- Sierra Leone
- Somalia
- Syria
- Tchad
- Twrci
- Ukrain
- Uzbekistan
- Yemen
- Yr Eidal
- Y Swistir
- Zimbabwe
Llywodraethu
- 27 Chwefror 2017: y derbyniwyd cronfeydd gan 803425 THE RIVERHOLM TRUST
- 17 Ebrill 2019: y derbyniwyd cronfeydd gan 1068293 THE NOVA CHARITABLE TRUST
- 25 Hydref 2019: y derbyniwyd cronfeydd gan 1014779 SIERRA LEONE ASSOCIATION NOTTINGHAMSHIRE BRANCH
- 03 Chwefror 2021: y derbyniwyd cronfeydd gan 1143457 THE LYCETT HUMANITARIAN TRUST
- 26 Hydref 2021: y derbyniwyd cronfeydd gan 1153478 DOCTORS FOR MADAGASCAR UK
- 12 Gorffennaf 2022: y derbyniwyd cronfeydd gan 257972 IDA MORTLOCK SADLER TRUST
- 26 Awst 2022: y derbyniwyd cronfeydd gan 1034844 THE INNER WHEEL CLUB OF BANGOR BENEVOLENT FUND
- 01 Medi 2022: y derbyniwyd cronfeydd gan 267055 THE JOAN TANNER CHARITABLE SETTLEMENT
- 01 Mawrth 2023: y derbyniwyd cronfeydd gan 297328 HAND IN HAND GROUP
- 16 Chwefror 2024: y derbyniwyd cronfeydd gan 1014220 WHITTINGTON CHARITABLE TRUST
- 29 Medi 1993: Cofrestrwyd
- M S F U K (Enw gwaith)
- MSF (UK) (Enw gwaith)
- Trin cwynion
- Buddiannau croes
- Buddsoddi
- Talu staff
- Rheoli risg
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
13 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sabrina Das | Ymddiriedolwr | 18 May 2024 |
|
|
||||
Dr Caroline Bwango | Ymddiriedolwr | 18 May 2024 |
|
|
||||
Prof Bertrand Taithe | Ymddiriedolwr | 18 May 2024 |
|
|
||||
Edward Monk | Ymddiriedolwr | 18 May 2024 |
|
|
||||
Timothy Symington | Ymddiriedolwr | 07 June 2023 |
|
|
||||
Iesha Singh | Ymddiriedolwr | 20 May 2023 |
|
|
||||
Jehangir Dhunjishaw Ghandhi | Ymddiriedolwr | 12 May 2023 |
|
|
||||
Dr Innocent Muleya | Ymddiriedolwr | 21 May 2022 |
|
|
||||
Emery Igiraneza | Ymddiriedolwr | 20 May 2022 |
|
|
||||
Dr Eve Esther Bruce | Ymddiriedolwr | 23 April 2021 |
|
|
||||
Dr Rachael Mary Craven | Ymddiriedolwr | 13 June 2020 |
|
|
||||
Christopher Peskett | Ymddiriedolwr | 13 June 2020 |
|
|
||||
Vita Sanderson | Ymddiriedolwr | 09 June 2019 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £64.65m | £72.68m | £68.02m | £76.83m | £85.26m | |
|
Cyfanswm gwariant | £59.42m | £69.39m | £71.89m | £76.95m | £84.05m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £60.56m | £68.23m | £63.47m | £71.64m | £79.53m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £35.66k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £3.99m | £4.16m | £4.46m | £4.76m | £5.45m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £34.83k | £15.79k | £8.02k | £25.74k | £148.13k | |
|
Incwm - Arall | £57.16k | £272.25k | £79.94k | £406.09k | £98.56k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £20.10m | £19.67m | £12.31m | £17.97m | £18.65m | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £52.07m | £60.98m | £62.28m | £66.66m | £71.87m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £7.35m | £8.41m | £9.61m | £10.29m | £12.18m | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £342.88k | £107.02k | £97.60k | £121.78k | £165.65k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £39.98m | £49.21m | £0 | £49.78m | £53.83m | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Asedau a rhwymedigaethau
Diffiniadau ar gyfer asedau a rhwymedigaethau
Asedau yw’r rhain, ac nid buddsoddiadau, a ddelir am fwy na 12 mis ac a ddefnyddir i redeg a gweinyddu’r elusen megis adeiladau, swyddfeydd, arddangosfeydd a gosodiadau a ffitiadau.
Buddsoddiadau Tymor HirBuddsoddiadau yw asedau a ddelir gan yr elusen gyda’r unig nod o gynhyrchu incwm a ddefnyddir ar gyfer eu dibenion elusennol megis cyfrifon cadw, rhanddaliadau, eiddo a rentir ac ymddiriedolaethau unedau.
Ailbrisir asedau buddsoddi bob blwyddyn ac fe’u cynhwysir yn y fantolen ar eu gwerth marchnad cyfredol.
Delir buddsoddiadau tymor hir am fwy na 12 mis.
Asedau yw’r rhain a ddelir yn gyffredinol am lai na 12 mis megis arian parod a balansau banc, dyledwyr, buddsoddiadau i'w gwerthu o fewn y flwyddyn sydd i ddod a stoc masnachu.
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwydArian dros ben neu ddiffyg yw hwn mewn unrhyw gynllun pensiwn budd a ddiffinnir sy’n cael ei weithredu ac mae’n cynrychioli ased neu rwymedigaeth tymor hir botensial.
Cyfanswm rhwymedigaethauDyma’r holl symiau sy’n ddyledus gan yr elusen ar ddyddiad y daflen balans i drydydd partïon megis biliau sy’n ddyledus ond heb eu talu hyd yn hyn, gorddrafftiau banc a benthyciadau a morgeisi.
Asset / Liability | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Asedau hunan ddefnydd | £532.54k | £725.52k | £1.19m | £1.33m | £1.13m | |
|
Buddsoddiadau tymor hir | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Cyfanswm asedau | £23.09m | £34.11m | £29.04m | £27.74m | £25.80m | |
|
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwyd | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Cyfanswm rhwymedigaethau | £11.84m | £19.76m | £19.03m | £17.99m | £14.64m |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2023 | 07 Awst 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2023 | 07 Awst 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2022 | 11 Hydref 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2022 | 11 Hydref 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2021 | 01 Awst 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2021 | 01 Awst 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2020 | 19 Hydref 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2020 | 19 Hydref 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2019 | 29 Medi 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2019 | 05 Hydref 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES OF ASSOCIATION INCORPORATED 14 SEPTEMBER 1993 AS AMENDED 30 MARCH 2001, 12 APRIL 2002, 5 AUGUST 2005, 29 MAY 2009 AND 5 JUNE 2009 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 13 MAY 2017 as amended on 19 May 2018 as amended on 20 May 2023 as amended on 18 May 2024
Gwrthrychau elusennol
TO RELIEVE AND PROMOTE THE RELIEF OF SICKNESS AND TO PROVIDE MEDICAL AID TO THE INJURED AND TO PROTECT AND PRESERVE GOOD HEALTH BY THE PROVISION OF MEDICAL SUPPLIES, PERSONNEL AND PROCEDURES CALCULATED TO OVERCOME DISEASE, INJURY OR MALNUTRITION IN ANY PART OF THE WORLD
Maes buddion
ANY PART OF THE WORLD
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Level 5
Artesian
9 Prescot Street
London
E1 8PR
- Ffôn:
- 02074046600
- E-bost:
- office-ldn@london.msf.org
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window