Hanes ariannol FUN
Rhif yr elusen: 1027046
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £960.72k | £917.86k | £1.03m | £1.00m | £1.07m | |
|
Cyfanswm gwariant | £854.15k | £933.61k | £866.06k | £930.62k | £924.81k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £933.00k | £916.59k | £841.74k | £1.00m | £1.07m | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £139.22k | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £0 | £0 | £139.22k | £0 | £0 | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £2.71k | £2.36k | £40.87k | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £952.71k | £914.23k | £841.74k | £1.00m | £1.07m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £4.20k | £1.27k | £4.10k | £2.75k | £0 | |
|
Incwm - Arall | £1.10k | £0 | £5.90k | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £854.15k | £933.61k | £866.06k | £11.45k | £924.81k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £0 | £0 | £0 | £919.17k | £0 | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £10.16k | £11.92k | £11.55k | £11.45k | £24.85k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.