Hanes ariannol THE INSTITUTE FOR WAR AND PEACE REPORTING (IWPR)
Rhif yr elusen: 1027201
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2018 | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £5.86m | £5.10m | £4.96m | £4.02m | £5.34m | |
|
Cyfanswm gwariant | £5.82m | £5.47m | £4.95m | £4.34m | £5.30m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £1.28m | £982.60k | £692.44k | £635.59k | £1.18m | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £3.71m | £2.03m | £2.04m | £1.09m | £1.67m | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £108.12k | £796 | £59.96k | £30.10k | £63.85k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £982.60k | £692.44k | £635.59k | £1.18m | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £4.47m | £4.11m | £4.21m | £3.35m | £4.09m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Arall | £1.28m | £10.82k | £384 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £4.61m | £4.61m | £4.30m | £3.72m | £4.17m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £71.64k | £44.45k | £47.47k | £49.49k | £43.84k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £0 | £0 | £23.35k | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £1.14m | £821.17k | £604.12k | £572.11k | £1.09m |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.