CITY OF NOTTINGHAM DISTRICT SCOUT COUNCIL

Rhif yr elusen: 1027539
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

The activities of the Charity are to promote the physical, spiritual, intellectual and social development of the Scouts of the City of Nottingham.

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023

Cyfanswm incwm: £83,893
Cyfanswm gwariant: £98,776

Codi arian

Dim gwybodaeth ar gael

Masnachu

Nid oes gan yr elusen hon unrhyw is-gyrff masnachu.

Taliadau i ymddiriedolwyr

Nid yw ymddiriedolwyr yn derbyn unrhyw daliad cydnabyddiaeth, taliadau neu fuddion gan yr elusen.

Beth, pwy, sut, ble

Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Addysg/hyfforddiant
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Plant/pobl Ifanc
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Gweithredu Fel Corff Mantell Neu Gorff Adnoddau
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Dinas Nottingham

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 30 Mai 2018: y derbyniwyd cronfeydd gan 1037358 4TH NOTTINGHAM SCOUT GROUP
  • 25 Hydref 1993: Cofrestrwyd
Math o sefydliad:
Other
Enwau eraill:

Dim enwau eraill

Rhodd cymorth:
Nid yw'n cael ei gydnabod gan CThEM ar gyfer rhodd cymorth
Rheoleiddwyr eraill:
Dim gwybodaeth ar gael
Polisïau:
  • Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
  • Trin cwynion
  • Polisi a gweithdrefnau cwynion
  • Buddiannau croes
  • Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
  • Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
  • Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
  • Buddsoddi
  • Rheoli risg
  • Polisi a gweithdrefnau diogelu
  • Diogelu buddiolwyr agored i niwed
  • Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
  • Rheoli gwirfoddolwyr
Tir ac eiddo:
Mae'r elusen hon yn berchen ar ac/neu'n gosod tir neu eiddo ar brydles

Ymddiriedolwyr

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

12 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
CHRISTOPHER FLEWITT Cadeirydd
Dim ar gofnod
Jonathan David Peel Ymddiriedolwr 09 October 2024
Dim ar gofnod
Steven William Tupper Ymddiriedolwr 09 October 2024
Dim ar gofnod
Charis Bull Ymddiriedolwr 17 July 2024
Dim ar gofnod
Josh Lee Taylor Ymddiriedolwr 13 June 2019
Dim ar gofnod
Richard Peter Gutteridge Ymddiriedolwr 13 June 2019
CARTER'S CHARITY FOR THE POOR OF WILFORD
Derbyniwyd: Ar amser
Helen Clements Ymddiriedolwr 15 June 2018
124TH NOTTINGHAM SCOUT GROUP
Derbyniwyd: Ar amser
Michael John Cope Ymddiriedolwr 13 June 2018
Dim ar gofnod
Howard Lea Ymddiriedolwr 15 June 2017
Dim ar gofnod
David Anthony Hoskins Ymddiriedolwr 15 June 2017
BROMLEY HOUSE LIBRARY
Derbyniwyd: Ar amser
THE THOROTON SOCIETY OF NOTTINGHAMSHIRE
Derbyniwyd: Ar amser
WALESBY FOREST
Derbyniwyd: Ar amser
Kate Hannah Emily Smith Ymddiriedolwr 09 June 2016
NOTTINGHAMSHIRE COUNTY SCOUT COUNCIL
Derbyniwyd: Ar amser
ROD PILKINGTON Ymddiriedolwr 15 July 2012
Dim ar gofnod

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022 31/12/2023
Cyfanswm Incwm Gros £72.25k £98.56k £87.62k £72.91k £83.89k
Cyfanswm gwariant £66.93k £51.84k £60.87k £77.03k £98.78k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A £32.82k £25.67k N/A N/A

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2023 08 Awst 2024 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2023 08 Awst 2024 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2022 28 Mehefin 2023 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2022 28 Mehefin 2023 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2021 11 Awst 2022 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2021 11 Awst 2022 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2020 31 Awst 2021 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2020 31 Awst 2021 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2019 12 Hydref 2020 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2019 12 Hydref 2020 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Cyflwyno datganiad ariannol blynyddol Agorwch mewn ffenestr newydd

Contact Information

Cyfeiriad yr elusen:
Maltby Road
Mapperley
Nottingham
Nottinghamshire
NG3 5QZ
Ffôn:
01159266123
Gwefan:

Dim gwybodaeth ar gael