ymddiriedolwyr MOUNTSORREL UNITED CHARITIES
Rhif yr elusen: 1027652
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
14 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Emma Crossley | Ymddiriedolwr | 06 December 2023 |
|
|||||||
Nicole Emma Carr | Ymddiriedolwr | 11 September 2023 |
|
|||||||
Elaine Crossley | Ymddiriedolwr | 06 September 2023 |
|
|||||||
Elizabeth Helen Thompson | Ymddiriedolwr | 19 July 2023 |
|
|||||||
Michelle Amy Hought | Ymddiriedolwr | 19 July 2023 |
|
|||||||
Nicola Louise Liquorish | Ymddiriedolwr | 19 July 2023 |
|
|||||||
MEGAN PIRT | Ymddiriedolwr | 16 March 2022 |
|
|||||||
Elizabeth Mary Blackshaw | Ymddiriedolwr | 09 December 2020 |
|
|||||||
Jayne Elizabeth Ilett | Ymddiriedolwr | 26 July 2017 |
|
|||||||
Benjamin Evan Davies | Ymddiriedolwr | 18 January 2017 |
|
|||||||
Rev Colin Ernst Resch | Ymddiriedolwr | 21 January 2015 |
|
|||||||
Penelope Jane Maguire | Ymddiriedolwr | 30 April 2014 |
|
|||||||
MR GEOFF WAINWRIGHT | Ymddiriedolwr | 30 September 2011 |
|
|||||||
Paul Albert Harris | Ymddiriedolwr |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.