Hanes ariannol COLCHESTER ARCHAEOLOGICAL GROUP

Rhif yr elusen: 1028434
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 30/06/2020 30/06/2021 30/06/2022 30/06/2023 30/06/2024
Cyfanswm Incwm Gros £8.92k £2.74k £2.70k £3.79k £10.20k
Cyfanswm gwariant £8.43k £1.48k £2.67k £7.18k £15.59k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A