RUSSIAN LANGUAGE UNDERGRADUATE STUDIES LIMITED

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The principal activity of the charity is the advancement of public education by organising and facilitating educational courses and placements in colleges and universities in Estonia and Kazakhstan for students from United Kingdom universities and colleges.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 July 2023
Pobl

3 Ymddiriedolwyr
2 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Estonia
- Kazakstan
Llywodraethu
- 12 Tachwedd 1993: Cofrestrwyd
- RLUS (Enw gwaith)
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
3 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anna Clark | Cadeirydd | 03 May 2024 |
|
|
||||
Dr Adam Andrew Wake Fergus | Ymddiriedolwr | 15 May 2020 |
|
|
||||
Dr LYNNE ATTWOOD | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/07/2019 | 31/07/2020 | 31/07/2021 | 31/07/2022 | 31/07/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £256.46k | £303.95k | £162.12k | £312.96k | £289.04k | |
|
Cyfanswm gwariant | £282.31k | £321.85k | £162.79k | £351.85k | £291.78k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Gorffennaf 2023 | 01 Mai 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Gorffennaf 2023 | 01 Mai 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Gorffennaf 2022 | 23 Mehefin 2023 | 23 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Gorffennaf 2022 | 23 Mehefin 2023 | 23 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Gorffennaf 2021 | 23 Mai 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Gorffennaf 2021 | 23 Mai 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Gorffennaf 2020 | 14 Ionawr 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR |
31 Gorffennaf 2020
(Mae'r cyfrifon |
14 Ionawr 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Gorffennaf 2019 | 30 Ebrill 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Gorffennaf 2019 | 30 Ebrill 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES OF ASSOCIATION INCORPORATED 29 OCTOBER 1993 as amended on 15 Nov 2024
Gwrthrychau elusennol
THE ADVANCEMENT OF PUBLIC EDUCATION BY ORGANISING AND FACILITATING EDUCATIONAL COURSES AND PLACEMENTS IN COUNTRIES IN WHICH RUSSIAN IS WIDELY SPOKEN, IN PARTICULAR BUT NOT LIMITED TO ESTONIA OR KAZAKHSTAN, FOR STUDENTS FROM THE UNITED KINGDOM UNIVERSITIES AND COLLEGES.
Maes buddion
UNITED KINGDOM
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
13 Glossop Road
Little Hayfield
HIGH PEAK
Derbyshire
SK22 2NG
- Ffôn:
- 07378627788
- E-bost:
- KATHRYN.ROYLE@RLUS.CO.UK
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window