THE WOODHOUSE TRUST

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The relief of poverty and in particular the relief of need among the employees of Hall & Woodhouse Limited (and its successors and associated companies) and widows, children and other dependents of such employees and former employees at such time and in such manner as the trustees may in their absolute discretion think fit. The trustees usually make loans or grants to beneficiaries.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023
Pobl

10 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Rhoi Cymorth I’r Tlodion
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Rhoi Grantiau I Unigolion
- Lloegr
Llywodraethu
- 30 Tachwedd 1993: Cofrestrwyd
- WOODHOUSE BREWERY TRUST (Enw blaenorol)
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MARK JOHN MICHAEL WOODHOUSE | Cadeirydd |
|
||||||
Peter Gatehouse | Ymddiriedolwr | 11 November 2024 |
|
|
||||
Julia Weaver | Ymddiriedolwr | 11 August 2022 |
|
|
||||
Oliver Woodhouse | Ymddiriedolwr | 26 November 2021 |
|
|
||||
Charles Wheeler | Ymddiriedolwr | 26 November 2021 |
|
|
||||
Lucinda Jane WOODHOUSE | Ymddiriedolwr | 09 May 2019 |
|
|
||||
RAOUL VICTOR SOISSONS DE | Ymddiriedolwr | 03 December 2013 |
|
|
||||
RACHEL LOUISE WHITENSTALL | Ymddiriedolwr | 24 January 2012 |
|
|
||||
MICHAEL CHARLES LACEY WOODHOUSE | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
ANDREW JOHN WING | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £23.15k | £38.99k | £21.57k | £12.44k | £29.76k | |
|
Cyfanswm gwariant | £18.15k | £20.77k | £20.61k | £20.30k | £19.82k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2023 | 10 Medi 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2023 | 10 Medi 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2022 | 23 Hydref 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2021 | 05 Medi 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2020 | 27 Gorffennaf 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2020 | 27 Gorffennaf 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2019 | 16 Hydref 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2019 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
TRUST DEED DATED 04/11/1993 AS AMENDED ON 18/01/2012
Gwrthrychau elusennol
THE RELIEF OF POVERTY AND IN PARTICULAR THE RELIEF OF NEED AMONG THE EMPLOYEES AND FORMER EMPLOYEES OF HALL AND WOODHOUSE LIMITED AND ITS PREDECESSOR AND SUCCESSOR COMPANIES AND ALL OTHER COMPANIES FOR THE TIME BEING BELONGING TO OR ASSOCIATED WITH THE SAME GROUP OF COMPANIES AND THE WIDOWS, WIDOWERS, CHILDREN AND OTHER DEPENDENTS OF SUCH EMPLOYEES AND FORMER EMPLOYEES.
Maes buddion
IN PRACTICE DORSET
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Hall & Woodhouse Ltd
The Brewery
Blandford Forum
DT11 9LS
- Ffôn:
- 01258457559
- Gwefan:
-
Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window