ymddiriedolwyr MID DEVON TOWN AND COUNTRY SHOW SOCIETY LIMITED
Rhif yr elusen: 1029231
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
23 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ANGUS NEIL COTTEY | Cadeirydd |
|
|
|||||||
Clive Robert Hopper | Ymddiriedolwr | 12 January 2024 |
|
|
||||||
Malcom William Huxtable | Ymddiriedolwr | 12 January 2024 |
|
|
||||||
Marilyn Ellen Daw | Ymddiriedolwr | 12 January 2024 |
|
|||||||
Edgar John Berry | Ymddiriedolwr | 12 January 2024 |
|
|
||||||
Adam Short | Ymddiriedolwr | 06 January 2023 |
|
|
||||||
Norman Thomas | Ymddiriedolwr | 06 January 2023 |
|
|
||||||
Karen Margaret Todd | Ymddiriedolwr | 06 January 2023 |
|
|
||||||
Barry Dennis Mildon | Ymddiriedolwr | 10 January 2022 |
|
|
||||||
ROSEMARY HELEN MARGARET CHANIN | Ymddiriedolwr | 07 January 2022 |
|
|||||||
Michael John Pring | Ymddiriedolwr | 10 January 2020 |
|
|
||||||
Claire Louise Heaven-Roberts | Ymddiriedolwr | 12 January 2018 |
|
|||||||
Rachael Elizabeth Joyce Hamlin | Ymddiriedolwr | 19 April 2013 |
|
|
||||||
ANTHONY MICHAEL OVERHILL | Ymddiriedolwr | 31 August 2011 |
|
|
||||||
Raymond Stephen Sweet | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||||
MS SARAH NORMAN | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||||
COLIN EDWARD ROWLAND | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||||
ROGER HILL | Ymddiriedolwr |
|
||||||||
IAN LUTLEY PUGSLEY | Ymddiriedolwr |
|
||||||||
RICHARD LEWIS | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||||
RICHARD WARD TAYLOR | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||||
PETER FOLLETT PUGSLEY M.A. | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||||
TERENCE HAMLIN | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.