LINTON GRANTA PLAYGROUP AND TODDLERS

Rhif yr elusen: 1029292
Elusen a dynnwyd

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

DAY CARE OF CHILDREN AGED 2 TO 5 YEARS FUNDRAISING TODDLER GROUP FOR CHILDREN BIRTH TO 5 YEARS

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 August 2020

Cyfanswm incwm: £47,464
Cyfanswm gwariant: £58,092

Codi arian

Mae'r elusen hon yn codi arian gan y cyhoedd ond nid yw'n gweithio gyda chodwyr arian proffesiynol neu gyfranogwyr masnachol.

Masnachu

Nid oes gan yr elusen hon unrhyw is-gyrff masnachu.

Taliadau i ymddiriedolwyr

Nid yw ymddiriedolwyr yn derbyn unrhyw daliad cydnabyddiaeth, taliadau neu fuddion gan yr elusen.

Beth, pwy, sut, ble

Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Addysg/hyfforddiant
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Plant/pobl Ifanc
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Darparu Adnoddau Dynol
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Swydd Gaergrawnt

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 30 Ebrill 2021: y trosglwyddwyd cronfeydd i 1090719 CHESTNUT PLAYGROUP
  • 29 Tachwedd 1993: Cofrestrwyd
  • 30 Ebrill 2021: Tynnwyd (NID YW'N GWEITHREDU)
Math o sefydliad:
Other
Enwau eraill:
  • LINTON GRANTA PLAYGROUP (Enw gwaith)
  • LINTON GRANTA PLAYGROUP AND MOTHER AND TODDLER GROUP (Enw blaenorol)
Rhodd cymorth:
Nid yw'n cael ei gydnabod gan CThEM ar gyfer rhodd cymorth
Rheoleiddwyr eraill:
Dim gwybodaeth ar gael
Polisïau:
  • Trin cwynion
  • Rheoli risg
  • Diogelu buddiolwyr agored i niwed
  • Rheoli gwirfoddolwyr
Tir ac eiddo:
Nid yw'r elusen hon yn berchen ar ac/neu'n gosod tir neu eiddo ar brydles

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/08/2016 31/08/2017 31/08/2018 31/08/2019 31/08/2020
Cyfanswm Incwm Gros £67.30k £58.99k £65.07k £60.16k £47.46k
Cyfanswm gwariant £66.50k £58.93k £56.64k £59.10k £58.09k
Incwm o gontractau'r llywodraeth £0 £0 N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth £0 £0 £495 N/A £4.12k

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 31 Awst 2020 24 Mawrth 2021 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Awst 2020 24 Mawrth 2021 Ar amser
Adroddiad blynyddol 31 Awst 2019 27 Mai 2020 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Awst 2019 27 Mai 2020 Ar amser
Adroddiad blynyddol 31 Awst 2018 19 Mawrth 2019 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Awst 2018 19 Mawrth 2019 Ar amser
Adroddiad blynyddol 31 Awst 2017 01 Mehefin 2018 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Awst 2017 01 Mehefin 2018 Ar amser