Hanes ariannol GERALD PHILLIPS AND FAMILY CHARITABLE TRUST
Rhif yr elusen: 1029906
Elusen a dynnwyd
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 05/04/2007 | 05/04/2008 | 05/04/2009 | 05/04/2010 | 05/04/2011 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £66 | £769 | £457 | £20 | £4 | |
|
Cyfanswm gwariant | £621 | £626 | £900 | £40 | £1 | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.