NORTHERN NORWICH SCOUT DISTRICT

Rhif yr elusen: 1029956
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

scouting for young people

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 29 February 2024

Cyfanswm incwm: £64,880
Cyfanswm gwariant: £57,154

Codi arian

Dim gwybodaeth ar gael

Masnachu

Nid oes gan yr elusen hon unrhyw is-gyrff masnachu.

Taliadau i ymddiriedolwyr

Nid yw ymddiriedolwyr yn derbyn unrhyw daliad cydnabyddiaeth, taliadau neu fuddion gan yr elusen.

Beth, pwy, sut, ble

Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Addysg/hyfforddiant
  • Chwaraeon/adloniant
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Plant/pobl Ifanc
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Darparu Gwasanaethau
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Norfolk

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 10 Rhagfyr 1993: Cofrestrwyd
Math o sefydliad:
Other
Enwau eraill:
  • NORWICH NORTH SCOUT DISTRICT (Enw blaenorol)
Rhodd cymorth:
A gydnabyddir gan CThEM ar gyfer rhodd cymorth
Rheoleiddwyr eraill:
Dim gwybodaeth ar gael
Polisïau:
  • Trin cwynion
  • Buddiannau croes
  • Buddsoddi
  • Rheoli risg
  • Diogelu buddiolwyr agored i niwed
  • Rheoli gwirfoddolwyr
Tir ac eiddo:
Nid yw'r elusen hon yn berchen ar ac/neu'n gosod tir neu eiddo ar brydles

Ymddiriedolwyr

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

8 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
NEVILLE PETER JARVIS Cadeirydd 01 July 2019
THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF ST MARGARET, DRAYTON, IN THE DIOCESE OF NORWICH
Cofrestrwyd yn ddiweddar
Carolyn Jane Barr Ymddiriedolwr 14 October 2024
18TH NORWICH (1ST HELLESDON) SCOUT GROUP
Derbyniwyd: Ar amser
Simon Ronald Mobbs Ymddiriedolwr 03 July 2023
Dim ar gofnod
Toby John Whitaker Hartley Ymddiriedolwr 05 July 2021
Dim ar gofnod
James Joseph Andrew Dearden Ymddiriedolwr 06 July 2020
Dim ar gofnod
Andrew Steven Cooke Ymddiriedolwr 06 July 2020
Dim ar gofnod
Leslie Samuels Ymddiriedolwr 02 July 2018
Dim ar gofnod
Martin Peter Page Ymddiriedolwr 04 July 2016
Dim ar gofnod

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 29/02/2020 28/02/2021 28/02/2022 28/02/2023 29/02/2024
Cyfanswm Incwm Gros £99.00k £49.28k £43.62k £59.95k £64.88k
Cyfanswm gwariant £101.92k £50.62k £41.68k £59.59k £57.15k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 29 Chwefror 2024 22 Hydref 2024 Ar amser
Cyfrifon a TAR 29 Chwefror 2024 22 Hydref 2024 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 28 Chwefror 2023 06 Hydref 2023 Ar amser
Cyfrifon a TAR 28 Chwefror 2023 06 Hydref 2023 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 28 Chwefror 2022 05 Gorffennaf 2022 Ar amser
Cyfrifon a TAR 28 Chwefror 2022 05 Gorffennaf 2022 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 28 Chwefror 2021 21 Gorffennaf 2021 Ar amser
Cyfrifon a TAR 28 Chwefror 2021 21 Gorffennaf 2021 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 29 Chwefror 2020 14 Awst 2020 Ar amser
Cyfrifon a TAR 29 Chwefror 2020 14 Awst 2020 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Cyflwyno datganiad ariannol blynyddol Agorwch mewn ffenestr newydd

Contact Information

Cyfeiriad yr elusen:
21 CHESTNUT HILL
NORWICH
NR4 6NL
Ffôn:
01603 451988