Hanes ariannol CHRISTINE AND HELEN CHARITABLE TRUST
Rhif yr elusen: 1030038
Elusen a dynnwyd
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 28/02/2013 | 28/02/2014 | 28/02/2015 | 28/02/2016 | 28/02/2017 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £2.61k | £2.69k | £2.81k | £2.92k | £3.00k | |
|
Cyfanswm gwariant | £8.04k | £33 | £231 | £30 | £30 | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.