Dogfen lywodraethu BRITISH PHARMACOLOGICAL SOCIETY
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES INCORPORATED 29/11/1993 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 13/07/2000 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 21/12/2006 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 20/12/2007 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 18/12/2008 NOW ARTICLES ADOPTED BY SPECIAL RESOLUTION DATED 12/12/2010 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 17/12/2014 as amended on 18 Dec 2020 as amended on 30 Nov 2021
Gwrthrychau elusennol
THE OBJECT FOR WHICH THE SOCIETY IS ESTABLISHED IS TO PROMOTE AND ADVANCE PHARMACOLOGY (INCLUDING WITHOUT LIMITATION CLINICAL PHARMACOLOGY).
Maes buddion
NOT DEFINED
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.