ymddiriedolwyr BRITISH PHARMACOLOGICAL SOCIETY
Rhif yr elusen: 1030623
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Professor Michael Spedding | Ymddiriedolwr | 01 January 2024 |
|
|
||||
Professor Cherry Lindsey Wainwright | Ymddiriedolwr | 01 January 2024 |
|
|
||||
Professor James Michael Ritter | Ymddiriedolwr | 01 January 2024 |
|
|
||||
Professor Adrian Jonathan Hobbs | Ymddiriedolwr | 01 January 2023 |
|
|
||||
Professor Simon Kennedy | Ymddiriedolwr | 01 January 2023 |
|
|
||||
Professor Sir MARK CAULFIELD | Ymddiriedolwr | 01 January 2022 |
|
|||||
Alina Zorn | Ymddiriedolwr | 01 January 2022 |
|
|
||||
Professor Stephen Watson | Ymddiriedolwr | 01 January 2021 |
|
|
||||
Professor Ana Alfirevic | Ymddiriedolwr | 01 January 2021 |
|
|
||||
Edward Briffa | Ymddiriedolwr | 01 March 2020 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.