UNIVERSITY OF THE THIRD AGE CIRENCESTER BRANCH

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Provides educational support for older people no longer in full time employment in the Cirencester area.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Pobl

7 Ymddiriedolwyr
700 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
- Chwaraeon/adloniant
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Gweithredu Fel Corff Mantell Neu Gorff Adnoddau
- Swydd Gaerloyw
Llywodraethu
- 14 Ionawr 1994: Cofrestrwyd
- Cirencester University of The Third Age (u3a) (Enw gwaith)
- Trin cwynion
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Christopher Boydell | Cadeirydd | 17 May 2022 |
|
|||||
Ann Webley | Ymddiriedolwr | 17 May 2022 |
|
|
||||
Nicola Cox | Ymddiriedolwr | 18 May 2021 |
|
|
||||
Ruth Sanders | Ymddiriedolwr | 18 May 2021 |
|
|
||||
Robert Lang | Ymddiriedolwr | 19 May 2020 |
|
|
||||
Anne Vardy | Ymddiriedolwr | 19 May 2020 |
|
|
||||
Ian Harvey | Ymddiriedolwr | 15 May 2018 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £30.29k | £8.09k | £16.18k | £25.40k | £28.68k | |
|
Cyfanswm gwariant | £29.74k | £7.75k | £14.02k | £25.72k | £22.88k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 22 Medi 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | 20 Tachwedd 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 09 Hydref 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | 09 Hydref 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 23 Mai 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 05 Gorffennaf 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 26 Awst 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | 26 Awst 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 24/05/1992 AS AMENDED ON 20/05/1997 AS AMENDED ON 16/04/2002 AS AMENDED ON 21/05/2013 AS AMENDED BY SCHEME DATED 12 JUL 2018 as amended on 17 May 2022
Gwrthrychau elusennol
THE ADVANCEMENT OF EDUCATION AND, IN PARTICULAR, THE EDUCATION OF OLDER PEOPLE AND THOSE WHO ARE RETIRED FROM FULL TIME WORK, BY ALL MEANS INCLUDING ASSOCIATED ACTIVITIES CONDUCIVE TO LEARNING AND PERSONAL DEVELOPMENT.
Maes buddion
IN PRACTICE CIRENCESTER AND ITS SURROUNDING LOCALITY
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Wains Cottage
Wains Road
Daglingworth
CIRENCESTER
Gloucestershire
GL7 7AN
- Ffôn:
- 07931 541327
- E-bost:
- treasurercirenu3a@gmail.com
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window