Ymddiriedolwyr NEWARK DISTRICT SCOUT COUNCIL

Rhif yr elusen: 1031735
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

9 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
Janette Barlow Cadeirydd 27 January 2025
Dim ar gofnod
RICHARD STEPHEN MOYSES Ymddiriedolwr 27 January 2025
6TH NEWARK (CHRISTCHURCH) SEA SCOUT GROUP (TL/2366)
Derbyniwyd: 28 diwrnod yn hwyr
Amanda Louise Stanislawski Ymddiriedolwr 27 January 2025
Dim ar gofnod
Joshua Lewis Thorn Ymddiriedolwr 21 June 2022
Dim ar gofnod
Thomas Cragg Ymddiriedolwr 21 June 2022
Dim ar gofnod
Victoria Ann Nicholson Ymddiriedolwr 21 June 2022
Dim ar gofnod
Steven Ian Hartley Ymddiriedolwr 01 November 2021
Dim ar gofnod
Jack Logan Kellas Ymddiriedolwr 23 June 2021
NOTTINGHAMSHIRE COUNTY SCOUT COUNCIL
Derbyniwyd: Ar amser
Sharon Ann Lathlane Ymddiriedolwr 06 September 2016
Dim ar gofnod