Hanes ariannol SOHAM PLAYGROUPS WINDMILLS UNDER FIVES

Rhif yr elusen: 1032286
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/08/2020 31/08/2021 31/08/2022 31/08/2023 31/08/2024
Cyfanswm Incwm Gros £103.41k £126.65k £105.11k £132.19k £165.50k
Cyfanswm gwariant £116.25k £122.49k £113.12k £125.32k £140.09k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A