ROTARY CLUB OF WOLLATON PARK TRUST FUND

Rhif yr elusen: 1033203
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

General Charitable purposes

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 30 June 2024

Cyfanswm incwm: £29,362
Cyfanswm gwariant: £29,991

Codi arian

Dim gwybodaeth ar gael

Masnachu

Nid oes gan yr elusen hon unrhyw is-gyrff masnachu.

Taliadau i ymddiriedolwyr

Nid yw ymddiriedolwyr yn derbyn unrhyw daliad cydnabyddiaeth, taliadau neu fuddion gan yr elusen.

Beth, pwy, sut, ble

Y prif fodd i weithredu dibenion yw gwneud grantiau
Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Dibenion Elusennol Cyffredinol
  • Addysg/hyfforddiant
  • Cymorth Dramor/cymorth I’r Newynog
  • Amgylchedd/cadwraeth/treftadaeth
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Plant/pobl Ifanc
  • Yr Henoed/pobl Oedrannus
  • Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Rhoi Grantiau I Unigolion
  • Rhoi Grantiau I Sefydliadau
  • Darparu Adnoddau Dynol
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Swydd Nottingham

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 14 Chwefror 1994: Cofrestrwyd
Math o sefydliad:
Other
Enwau eraill:
  • ROTARY CLUB OF WOLLATON PARK CHARITY ACCOUNT (Enw gwaith)
Rhodd cymorth:
A gydnabyddir gan CThEM ar gyfer rhodd cymorth
Rheoleiddwyr eraill:
Dim gwybodaeth ar gael
Polisïau:
  • Polisi a gweithdrefnau ymgyrchoedd a gweithgaredd gwleidyddol
  • Polisi a gweithdrefnau cwynion
  • Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
  • Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
  • Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
  • Rheoli risg
  • Polisi a gweithdrefnau diogelu
  • Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
  • Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
  • Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
Tir ac eiddo:
Nid yw'r elusen hon yn berchen ar ac/neu'n gosod tir neu eiddo ar brydles

Ymddiriedolwyr

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

5 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
Peter John Boyd Ymddiriedolwr 15 January 2020
Dim ar gofnod
PROFESSOR CHRISTOPHER O'BRIEN Ymddiriedolwr 24 May 2017
THE MARY ROBERTSON TRUST
Derbyniwyd: Ar amser
CHRISTOPHER JOHN POWELL Ymddiriedolwr 24 May 2017
Dickinson Massey Underwood Gill Trust
Derbyniwyd: Ar amser
JOHN AND ELIZA JELLEY HOMES FOR OLD PEOPLE
Derbyniwyd: Ar amser
JOHN CLIFFORD MBA Ymddiriedolwr
Dim ar gofnod
JOHN CHARLES FOXON Ymddiriedolwr
Dickinson Massey Underwood Gill Trust
Derbyniwyd: Ar amser
NOTTINGHAM GORDON MEMORIAL TRUST FOR BOYS AND GIRLS
Derbyniwyd: Ar amser

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 30/06/2020 30/06/2021 30/06/2022 30/06/2023 30/06/2024
Cyfanswm Incwm Gros £52.87k £27.63k £28.18k £27.05k £29.36k
Cyfanswm gwariant £63.16k £25.31k £25.03k £32.69k £29.99k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 30 Mehefin 2024 04 Mawrth 2025 Ar amser
Cyfrifon a TAR 30 Mehefin 2024 04 Mawrth 2025 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 30 Mehefin 2023 10 Ebrill 2024 Ar amser
Cyfrifon a TAR 30 Mehefin 2023 10 Ebrill 2024 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 30 Mehefin 2022 11 Mai 2023 11 diwrnod yn hwyr
Cyfrifon a TAR 30 Mehefin 2022 11 Mai 2023 11 diwrnod yn hwyr Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 30 Mehefin 2021 01 Ebrill 2022 Ar amser
Cyfrifon a TAR 30 Mehefin 2021 01 Ebrill 2022 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 30 Mehefin 2020 31 Rhagfyr 2020 Ar amser
Cyfrifon a TAR 30 Mehefin 2020 31 Rhagfyr 2020 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Cyflwyno datganiad ariannol blynyddol Agorwch mewn ffenestr newydd

Contact Information

Cyfeiriad yr elusen:
11 SUTTON PASSEYS CRESCENT
NOTTINGHAM
NG8 1BX
Ffôn:
01159783185
E-bost:
Dim gwybodaeth ar gael
Gwefan:

Dim gwybodaeth ar gael