NORFOLK MILLS AND PUMPS TRUST

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The activities of the trust are the preservation of; a) Windmills, watermills & windpumps of interest or the sites and remains of former windmills, windpumps & watermills b) Machinery for milling corn, saw milling, grist milling, paper milling & other similar industrial purposes or pumping water however powered; buildings & machinery ancillary to and occupied with such mills, sites or machinery.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Mae cyfanswm yr incwm yn cynnwys £15,000 o 1 gontract(au) llywodraeth
Pobl

5 Ymddiriedolwyr
40 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Addysg/hyfforddiant
- Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
- Amgylchedd/cadwraeth/treftadaeth
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Arall Neu Ddim Un O’r Rhain
- Norfolk
Llywodraethu
- 15 Chwefror 1994: Cofrestrwyd
- THE NORFOLK WINDMILLS TRUST (Enw gwaith)
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
5 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Graham Robert Plant | Ymddiriedolwr | 22 November 2023 |
|
|||||
Nigel Brennan | Ymddiriedolwr | 26 November 2019 |
|
|||||
Anthony White | Ymddiriedolwr | 25 July 2017 |
|
|
||||
Phillip Duigan | Ymddiriedolwr | 25 July 2017 |
|
|
||||
Dr Keith Philip Bacon | Ymddiriedolwr | 17 November 2016 |
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £116.97k | £157.00k | £67.09k | £69.54k | £35.99k | |
|
Cyfanswm gwariant | £224.06k | £132.16k | £62.67k | £21.03k | £64.77k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £30.00k | £30.00k | £30.00k | £30.00k | £15.00k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £1.55k | £109.84k | £18.34k | £2.89k | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 22 Ionawr 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | 22 Ionawr 2025 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 09 Ionawr 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | 09 Ionawr 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 15 Rhagfyr 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | 15 Rhagfyr 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 14 Rhagfyr 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | 14 Rhagfyr 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 04 Rhagfyr 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | 04 Rhagfyr 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
TRUST DEED DATED 31 MARCH 1992
Gwrthrychau elusennol
THE PRESERVATION (INCLUDING MAINTENANCE AND IMPROVEMENT) FOR THE BENEFIT OF THE PEOPLE OF THE COUNTY OF NORFOLK AND OF THE NATION AT LARGE OF: A) WINDMILLS, WATERMILLS AND WINDPUMPS OF BEAUTY OR HISTORIC INTEREST OR THE SITES AND REMAINS OF FORMER WINDMILLS, WINDPUMPS AND WATERMILLS; B) MACHINERY FOR MILLING CORN, SAW MILLING, GRIST MILLING, PAPER MILLING AND OTHER SIMILAR INDUSTRIAL PURPOSES OR PUMPING WATER HOWSOEVER POWERED; C) BUILDINGS AND MACHINERY ANCILLARY TO AND OCCUPIED WITH SUCH MILLS, SITES OR MACHINERY.
Maes buddion
NORFOLK
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
NORFOLK WINDMILLS TRUST
Norfolk County Council
County Hall
Martineau Lane
NORWICH
NR1 2DH
- Ffôn:
- 01362869394
- E-bost:
- Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window