Hanes ariannol THE TYNEDALE TALKING NEWSPAPER

Rhif yr elusen: 1034087
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 30/06/2020 30/06/2021 30/06/2022 30/06/2023 30/06/2024
Cyfanswm Incwm Gros £3.15k £6.07k £4.54k £3.15k £1.88k
Cyfanswm gwariant £4.89k £6.45k £1.40k £2.84k £3.26k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A