Hanes ariannol ROTARY CLUB OF MARKET HARBOROUGH TRUST FUND

Rhif yr elusen: 1034200
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 30/06/2020 30/06/2021 30/06/2022 30/06/2023 30/06/2024
Cyfanswm Incwm Gros £23.39k £12.78k £5.98k £10.94k £17.60k
Cyfanswm gwariant £18.65k £15.49k £6.61k £11.43k £17.43k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A