Hanes ariannol THE STANDISH CHORAL SOCIETY

Rhif yr elusen: 1035270
Elusen a dynnwyd
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/05/2018 31/05/2019 31/05/2020 31/05/2021 31/05/2022
Cyfanswm Incwm Gros £4.27k £5.55k £4.03k £0 £2.21k
Cyfanswm gwariant £4.09k £4.13k £3.02k £0 £4.39k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A