Hanes ariannol GOTHAM PRE-SCHOOL PLAYGROUP

Rhif yr elusen: 1035503
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/08/2020 31/08/2021 31/08/2022 31/08/2023 31/08/2024
Cyfanswm Incwm Gros £69.48k £50.84k £67.99k £53.79k £91.13k
Cyfanswm gwariant £61.81k £63.87k £59.60k £52.58k £69.69k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A £30.72k N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A