Hanes ariannol NORTON COMMUNITY PRE SCHOOL

Rhif yr elusen: 1036079
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022 31/12/2023
Cyfanswm Incwm Gros £108.03k £123.46k £101.00k £110.92k £114.79k
Cyfanswm gwariant £105.49k £98.02k £96.37k £114.98k £124.17k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A £11.62k £90 £2.50k N/A