Hanes ariannol THE NATIONAL BOTANIC GARDEN OF WALES
Rhif yr elusen: 1036354
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (27 diwrnod yn hwyr)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £4.96m | £6.43m | £4.98m | £6.14m | £5.33m | |
|
Cyfanswm gwariant | £4.32m | £4.82m | £4.35m | £5.26m | £5.21m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £2.40m | £1.44m | £1.72m | £3.01m | £2.11m | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £1.31m | £1.43m | £1.03m | £772.98k | £795.88k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £993.81k | £978.03k | £407.24k | £1.16m | £1.34m | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £2.65m | £4.02m | £3.54m | £4.21m | £3.18m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £1.64k | £4.63k | £3.14k | £2.74k | £11.03k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £9.97k | £4.99k | £5.96k | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £3.27m | £3.90m | £4.04m | £4.19m | £3.89m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £1.04m | £918.00k | £317.21k | £1.08m | £1.32m | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £12.43k | £0 | £12.50k | £12.03k | £13.98k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.