ymddiriedolwyr THE MUSEUM OF THE BROADS
Rhif yr elusen: 1036734
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Robert Paul | Cadeirydd | 01 November 2013 |
|
|
||||
Kathryn Dixon | Ymddiriedolwr | 11 April 2024 |
|
|
||||
Peter Goodrum | Ymddiriedolwr | 29 February 2024 |
|
|
||||
Kelly Allison | Ymddiriedolwr | 25 November 2022 |
|
|
||||
Piers Warner | Ymddiriedolwr | 11 March 2022 |
|
|
||||
Christopher David Hingley | Ymddiriedolwr | 11 March 2022 |
|
|||||
Andrew Farrell | Ymddiriedolwr | 16 July 2021 |
|
|
||||
Christopher Tooth | Ymddiriedolwr | 16 July 2021 |
|
|
||||
Ruth Margaret Briant | Ymddiriedolwr | 16 July 2021 |
|
|
||||
Jacqueline Griffyth | Ymddiriedolwr | 08 March 2019 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.