ymddiriedolwyr THE ROYAL GURKHA RIFLES TRUST
Rhif yr elusen: 1036834
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lieutenant Colonel Peter Alexander Houlton-Hart RGR | Ymddiriedolwr | 26 July 2024 |
|
|
||||
Lieutenant Colonel John Jeffcoat RGR | Ymddiriedolwr | 14 June 2024 |
|
|
||||
Colonel James Birch OBE | Ymddiriedolwr | 12 March 2024 |
|
|
||||
Richard Thomas Hakes | Ymddiriedolwr | 05 January 2023 |
|
|
||||
Cameron Robert Ross | Ymddiriedolwr | 05 January 2023 |
|
|
||||
Colonel David John Robinson | Ymddiriedolwr | 12 November 2021 |
|
|||||
BRIGADIER STRICKLAND | Ymddiriedolwr | 06 January 2016 |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.