Ymddiriedolwyr GRESHAM VILLAGE HALL ASSOCIATION

Rhif yr elusen: 1038311
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

7 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
Nishaa Tweed Cadeirydd 15 January 2025
Dim ar gofnod
Janet Bolderston Ymddiriedolwr 25 September 2024
Dim ar gofnod
Deborah Goodrum Ymddiriedolwr 07 March 2024
Dim ar gofnod
Barbara Russell Ymddiriedolwr 07 March 2024
Dim ar gofnod
Rachel Hannam Ymddiriedolwr 07 December 2023
Dim ar gofnod
Carolyn Arnold Ymddiriedolwr 29 January 2020
Dim ar gofnod
JOY ANN COOPER Ymddiriedolwr
NORTH NORFOLK METHODIST CIRCUIT
Derbyniwyd: Ar amser