Hanes ariannol MARHAMCHURCH REVELL FIELD TRUST
Rhif yr elusen: 1038779
Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 1 diwrnod
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 05/04/2018 | 05/04/2019 | 05/04/2020 | 05/04/2021 | 05/04/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.18k | £1.36k | £1.33k | £925 | £2.00k | |
|
Cyfanswm gwariant | £4.38k | £1.28k | £970 | £1.44k | £900 | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.