Hanes ariannol MOUNTBATTEN ISLE OF WIGHT
Rhif yr elusen: 1039086
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £12.34m | £15.09m | £16.78m | £19.31m | £15.16m | |
|
Cyfanswm gwariant | £10.70m | £14.58m | £14.54m | £16.68m | £18.63m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £5.13m | £7.83m | £7.89m | £242.75k | £154.84k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £3.54m | £4.33m | £3.61m | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £2.74m | £4.35m | £3.34m | £4.89m | £4.02m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £2.34m | £2.72m | £1.60m | £1.74m | £2.12m | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £5.55m | £7.83m | £10.86m | £12.54m | £8.83m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £138.39k | £184.19k | £111.78k | £138.43k | £197.10k | |
|
Incwm - Arall | £1.58m | £0 | £863.40k | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £1.50m | £2.81m | £1.47m | £1.78m | £1.02m | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £8.65m | £12.34m | £11.75m | £13.05m | £13.68m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £2.05m | £2.24m | £2.79m | £3.63m | £4.95m | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £28.11k | £41.31k | £56.08k | £62.54k | £49.64k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £23.95k | £22.15k | £31.64k | £36.46k | £43.40k | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.